Torben Ville Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fotogaarden v/Torben V. Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 1.053' DKK SUBLITEK HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -1.160' DKK SUBLITEK ApS (Nu: TP Handel & Service ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.195' DKK SUBLITEK ApS (Nu: TP Handel & Service ApS) (2016) |
Største gæld: | 769' DKK SUBLITEK ApS (Nu: TP Handel & Service ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SUBLITEK ApS (Nu: TP Handel & Service ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af SUBLITEK HOLDING ApS (14 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2005 i Fotogaarden v/Torben V. Pedersen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Torben Ville Pedersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Torben i 10 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. december 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fotografisk virksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SUBLITEK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TP Handel & Service ApS
Via SUBLITEK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SUBLITEK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2010 -
TP Handel & Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
SUBLITEK HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.10.2019
Registreringsdato: 25.10.2019 -
SUBLITEK HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 24.10.2019
Registreringsdato: 24.10.2019 -
Fotogaarden v/Torben V. Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015
Blå bog (fortsat)
Torben har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.01.2010 - 24.10.2019
Direktør
28.01.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.10.2019 - 30.12.2022
Reel ejer
31.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
28.01.2010 - 24.10.2019
Direktør
28.01.2010 - Stadig aktiv
Ejer
25.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2005 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Torben Ville Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SUBLITEK HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 190' DKK. Igennem holdingselskabet SUBLITEK HOLDING ApS har Torben derfor også ejerandele i TP Handel & Service ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Torben Ville Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor SUBLITEK HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.053' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SUBLITEK ApS (Nu: TP Handel & Service ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.160' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.160' DKK (SUBLITEK ApS (Nu: TP Handel & Service ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 190' DKK (SUBLITEK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -84' DKK (SUBLITEK ApS (Nu: TP Handel & Service ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Kasper Rask Dahl.