Mette Juul Tolstrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mettetolstrup.dk v/Mette Juul Tolstrup (Ejer) |
Største overskud: | 579' DKK KØBENHAVNS FODPLEJESKOLE ApS (2022) |
Største underskud: | -25' DKK METTE TOLSTRUP IVS (Nu: METTE TOLSTRUP ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 969' DKK KØBENHAVNS FODPLEJESKOLE ApS (2022) |
Største gæld: | 1.379' DKK METTE TOLSTRUP IVS (Nu: METTE TOLSTRUP ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KØBENHAVNS FODPLEJESKOLE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af METTE TOLSTRUP ApS (10 år 1 måned) |
Det begyndte den dag i 2006 i Mettetolstrup.dk v/Mette Juul Tolstrup (tidligere Velvære Klinikken v/Mette Juul Hansen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mette Juul Tolstrup der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mette i 9 år 8 måneder, inden stoppet d. 30. september 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
METTE TOLSTRUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KØBENHAVNS FODPLEJESKOLE ApS
Via METTE TOLSTRUP ApS
Direktørposter (2)
-
METTE TOLSTRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2014 -
KØBENHAVNS FODPLEJESKOLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Tolstrup & Bundgaard I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
KØBENHAVNS FODPLEJESKOLE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2015
Registreringsdato: 01.11.2015 -
Tolstrup & Bundgaard I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2015
Registreringsdato: 01.10.2015
Blå bog (fortsat)
Mette har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
13.08.2014 - Stadig aktiv
Ejer
22.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2015 - 31.12.2017
Reel ejer
01.11.2015 - 31.12.2017
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 30.09.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mette Juul Tolstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn METTE TOLSTRUP ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 701' DKK. Gennem sit holdingselskab METTE TOLSTRUP ApS har Mette dermed også andele i KØBENHAVNS FODPLEJESKOLE ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mette Juul Tolstrup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor KØBENHAVNS FODPLEJESKOLE ApS landede et overskud på 579' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor METTE TOLSTRUP IVS (Nu: METTE TOLSTRUP ApS) landede et underskud på 25' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 171' DKK (KØBENHAVNS FODPLEJESKOLE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 701' DKK (METTE TOLSTRUP IVS (Nu: METTE TOLSTRUP ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 651' DKK (KØBENHAVNS FODPLEJESKOLE ApS).