Marianne Dam Lentz
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Læge Marianne Lentz (Ejer) |
Største overskud: | 1.410' DKK LÆGE MARIANNE LENTZ ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.844' DKK LÆGE MARIANNE LENTZ ApS (2023) |
Største gæld: | 1.832' DKK LÆGE MARIANNE LENTZ ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LÆGE MARIANNE LENTZ ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LÆGE MARIANNE LENTZ ApS (15 år 3 måneder) |
Det begyndte den dag i 2006 i Læge Marianne Lentz i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Marianne Dam Lentz der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Marianne i 2 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LÆGE MARIANNE LENTZ ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lægerne i Midtbyen I/S
Via LÆGE MARIANNE LENTZ ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
LÆGE MARIANNE LENTZ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2009
Ejendomme (4)
Tidslinje (8)
-
LÆGE MARIANNE LENTZ ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2009
Registreringsdato: 12.06.2009 -
LÆGERNE LENTZ OG KRAFT ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2009
Registreringsdato: 12.06.2009 -
LÆGE MARIANNE LENTZ ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.06.2009
Registreringsdato: 12.06.2009
Blå bog (fortsat)
Marianne har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.10.2021 - 07.10.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
02.10.2021 - 07.10.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
30.06.2008 - 12.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 11.06.2009
Reel ejer
01.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor LÆGE MARIANNE LENTZ ApS landede et overskud på 1.410' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Lene Berg.