Birgitte Jeppesen
Erhvervsaktiv siden: | 4. nov. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kogekonens Dinner og Take Away (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kogekonens Dinner og Take Away (18 år 11 måneder) |
Det hele startede i 2005 hos Kogekonens Dinner og Take Away (tidligere Jørgensen v/Birgitte Jeppesen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Birgitte Jeppesen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Birgitte nu bestreddet i 18 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen event catering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kogekonens Dinner og Take Away
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
PHOENIX RANDERS ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.10.2012
Registreringsdato: 11.10.2012 -
PHOENIX RANDERS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.02.2010
Registreringsdato: 26.02.2010 -
Jørgensen v/Birgitte Jeppesen (Nu: Kogekonens Dinner og Take Away) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.11.2005
Registreringsdato: 04.11.2005
Blå bog (fortsat)
Birgitte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.02.2010 - 11.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab