Kim Duckert Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. apr. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BORRE BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 222' DKK BORRE BRUGSFORENING (2021) |
Største underskud: | -880' DKK BORRE BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 5.293' DKK BORRE BRUGSFORENING (2014) |
Største gæld: | 3.945' DKK BORRE BRUGSFORENING (2022) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos BORRE BRUGSFORENING (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BORRE BRUGSFORENING (5 år 11 måneder) |
Det startede i 2018 i BORRE BRUGSFORENING i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Duckert Christensen i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 23. april 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 68' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Is & pølsehytten
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
BORRE BRUGSFORENING
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 24.04.2024
Tidslinje (4)
-
BORRE BRUGSFORENING (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
BORRE BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
Is & pølsehytten (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2018 - 23.04.2024
Bestyrelsesmedlem
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Duckert Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i BORRE BRUGSFORENING der præsenterede et overskud på 222' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i BORRE BRUGSFORENING der præsenterede et underskud på 880' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2018 til 2024 hos BORRE BRUGSFORENING.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Niels Olsen.