Flemming Michael Abel
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 1984 (39 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKANDINAVISK METALTRYK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.399' DKK MIC HOLDING ApS I LIKVIDATION (Nu: ABEL METALTRYK ApS) (2021) |
Største underskud: | -126' DKK MIC HOLDING ApS I LIKVIDATION (Nu: ABEL METALTRYK ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.672' DKK MIC HOLDING ApS I LIKVIDATION (Nu: ABEL METALTRYK ApS) (2021) |
Største gæld: | 727' DKK MIC HOLDING ApS I LIKVIDATION (Nu: ABEL METALTRYK ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos MIC HOLDING ApS I LIKVIDATION (Nu: ABEL METALTRYK ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af ABEL METALTRYK ApS (26 år 4 måneder) |
Det startede i 1984 i SKANDINAVISK METALTRYK ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Michael Abel i 3 år, før fratrædelsen d. 9. december 1987.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. december 1995.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ABEL METALTRYK ApS
Ejerandel: 100% -
Stenager v/Flemming Michael Abel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
ABEL METALTRYK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Stenager v/Flemming Michael Abel (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2005
Registreringsdato: 01.10.2005 -
SMT METALTRYK ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2001
Registreringsdato: 31.12.2001 -
MICHAEL HOLDING ApS (Nu: ABEL METALTRYK ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2000
Registreringsdato: 31.01.2000
Blå bog (fortsat)
Flemming har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.04.1999 - 31.12.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
20.05.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.05.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.06.1998 - 31.01.2000
Direktør
31.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.11.1984 - 11.12.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MIC HOLDING ApS I LIKVIDATION (Nu: ABEL METALTRYK ApS) kunne fremvise et overskud på 1.399' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MIC HOLDING ApS I LIKVIDATION (Nu: ABEL METALTRYK ApS) kunne fremvise et underskud på 126' DKK.