André Torben Borgen Flannov Sivertsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESTAURANT DET RØDE PAKHUS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.962' DKK Skan R ApS (2023) |
Største underskud: | -1.421' DKK SKAN REJSER A/S (2020) |
Største egenkapital: | 11.669' DKK SIVERTSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 7.532' DKK SKAN REJSER A/S (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SKAN REJSER A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKAN REJSER A/S (12 år 4 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2001 ved RESTAURANT DET RØDE PAKHUS ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred André Torben Borgen Flannov Sivertsen i 3 år 3 måneder, før stoppet den 3. februar 2005.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. februar 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SKR HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
SIVERTSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SKAN REJSER A/S
Via SKR HOLDING ApS -
Skan R ApS
Via SKAN REJSER A/S
Direktørposter (3)
-
SKAN REJSER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2018 -
SIVERTSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2012 -
Skan R ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2018
Tidslinje (13)
-
SKR HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
Skan R ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.06.2018
Registreringsdato: 18.06.2018 -
SKR HOLDING ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.04.2018
Registreringsdato: 11.04.2018
Blå bog (fortsat)
André har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2012 - Stadig aktiv
Direktør
10.04.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.04.2018 - 21.03.2023
Reel ejer
22.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.09.2012 - Stadig aktiv
Ejer
11.04.2018 - 11.04.2018
Reel ejer
11.04.2018 - 31.12.2022
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2005 - 01.09.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
André Torben Borgen Flannov Sivertsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• SIVERTSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.669' DKK.
• SKR HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.669' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for André Torben Borgen Flannov Sivertsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Skan R ApS kunne fremvise et overskud på 7.962' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor SKAN REJSER A/S kunne fremvise et underskud på 1.421' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.962' DKK (Skan R ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.669' DKK (SIVERTSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.260' DKK (Skan R ApS).
En af de forbindelser som går igen i André' netværk er Kim Bonde.