Flemming Zwicki Blicher
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENRIK BLICHER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.320' DKK ANDERSEN & NIELSEN A/S (2021) |
Største underskud: | -1.032' DKK SPOTLIGHT A/S (2014) |
Største egenkapital: | 55.644' DKK ANDERSEN & NIELSEN A/S (2023) |
Største gæld: | 30.197' DKK ANDERSEN & NIELSEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos ANDERSEN & NIELSEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ANDERSEN & NIELSEN A/S (26 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1998 i HENRIK BLICHER ApS (tidligere ANDERSEN OG NIELSEN, KØBENHAVN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Zwicki Blicher i 3 år 1 måned, før fratrædelsen d. 26. februar 2001.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 605' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ZB Ejendomsinvest I/S v/Flemming Z. Blicher og Marianne Z. Blicher
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ROBAJO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ANDERSEN & NIELSEN A/S
Via ROBAJO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ROBAJO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2005 -
ANDERSEN & NIELSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
ANDERSEN & NIELSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.08.1998
Tidslinje (25)
-
RO-NI ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.01.2020
Registreringsdato: 22.01.2020 -
Vindkraft Sjælland 4 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2018
Registreringsdato: 31.05.2018 -
RO-NI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.08.2016
Registreringsdato: 23.08.2016
Blå bog (fortsat)
Flemming har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
21.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.08.1998 - Stadig aktiv
Direktør
08.08.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.08.2016 - 22.01.2020
Reel ejer
24.08.2016 - 22.01.2020
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.08.2015 - 31.05.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ANDERSEN & NIELSEN A/S kunne offentliggøre et overskud på 22.320' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SPOTLIGHT A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.032' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.095' DKK (ANDERSEN & NIELSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 785' DKK (SPOTLIGHT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 55.644' DKK (ANDERSEN & NIELSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.320' DKK (SPOTLIGHT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Marianne Zwicki Blicher.