Jørgen Gymoese Berthelsen
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2005 - 29. dec. 2009 |
Karrieren startede hos: | Nivaagaard Teglværks Ringovn (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Nivaagaard Teglværks Ringovn (19 år 9 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2005 hos Nivaagaard Teglværks Ringovn (tidligere DEN SELVEJENDE NIVAAGAARD TEGLVÆRKS RINGOVN) som Reel ejer. Denne rolle har Jørgen Gymoese Berthelsen nu besiddet i 19 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen museer. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Jørgen G. Berthelsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.12.2009
Registreringsdato: 29.12.2009 -
Jørgen G. Berthelsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2005
Registreringsdato: 01.10.2005
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.10.2005 - 29.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Jørgen Henrik Hage.