Anders Kure Thrysøe
Erhvervsaktiv: | 26. sep. 2005 - 15. okt. 2022 |
Karrieren startede hos: | AT & Patners v/Anders Kure Thrysøe (Ejer) |
Største overskud: | 12.605' DKK HOTEL SØFRYD ApS (Nu: Selskabet af 14. februar 2023 ApS) (2014) |
Største underskud: | -3.667' DKK HOTEL SØFRYD ApS (Nu: Selskabet af 14. februar 2023 ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 18.605' DKK HOTEL SØFRYD ApS (Nu: Selskabet af 14. februar 2023 ApS) (2014) |
Største gæld: | 13.229' DKK Søfrydvej 8 Invest ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos HOTEL SØFRYD ApS (Nu: Selskabet af 14. februar 2023 ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Canneto ApS (7 år) |
Det begyndte for alvor dengang i 2005 i AT & Patners v/Anders Kure Thrysøe (tidligere Nordic Data Supply v/Anders Thrysøe) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anders Kure Thrysøe der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Anders i 6 år 2 måneder, inden stoppet d. 29. november 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. november 2011.
Tidslinje (36)
-
Lupaia IVS (Nu: Lupaia ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2023
Registreringsdato: 07.07.2023 -
Canneto Ivs (Nu: Canneto ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.10.2022
Registreringsdato: 15.10.2022 -
Søfrydvej 8 Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.10.2022
Registreringsdato: 15.10.2022
Blå bog (fortsat)
Anders har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.08.2018 - 16.07.2024
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.04.2021 - 15.10.2022
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
31.07.2017 - 07.07.2023
Direktør
01.09.2021 - 15.10.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.02.2018 - 29.12.2019
Direktør
09.12.2019 - 19.08.2021
Reel ejer
30.12.2019 - 19.12.2022
Ejerandel: 67,5% -
Reel ejer
01.02.2018 - 29.12.2019
Direktør
09.12.2019 - 18.08.2021
Reel ejer
30.12.2019 - 15.12.2022
Ejerandel: 67,5% -
Reel ejer
01.02.2018 - 29.12.2019
Direktør
01.02.2018 - 24.08.2021
Reel ejer
30.12.2019 - 31.10.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Canneto Ivs (Nu: Canneto ApS) fremviste et overskud på 480' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor NC III ApS fremviste et underskud på 3.126' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Martin Peter Kraunsøe.