Jon Wedersøe Strunge
Erhvervsaktiv siden: | 2. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Strunge Sustainable Design (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -603' DKK Naturpladen ApS (2023) |
Største egenkapital: | 55' DKK Jon Strunge Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 1.215' DKK Naturpladen ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Naturpladen ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wandering Farm I/S (4 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2017 ved Strunge Sustainable Design i rollen som Ejer. Jon Wedersøe Strunge erhvervede virksomheden Strunge Sustainable Design d. 2. juli 2017. Jon der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Jon i 3 år, før stoppet den 4. juli 2020.
Virksomheden opererede indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. juli 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Wandering Farm I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Jon Strunge Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Naturpladen ApS
Via Jon Strunge Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Jon Strunge Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2022 -
Naturpladen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Jon Strunge Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2022
Registreringsdato: 22.11.2022 -
Jon Strunge Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022 -
Naturpladen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.09.2021
Registreringsdato: 29.09.2021
Blå bog (fortsat)
Jon har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
29.09.2021 - 14.08.2024
Direktør
29.09.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
30.03.2021 - 24.08.2022
Ejer
30.03.2021 - Stadig aktiv
Direktør
22.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
02.07.2017 - 04.07.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jon Wedersøe Strunge er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jon Strunge Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 44' DKK. Gennem holdingselskabet Jon Strunge Holding ApS har Jon derfor også andele i Naturpladen ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jon Wedersøe Strunge, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Naturpladen ApS kunne fremvise et underskud på 603' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 603' DKK (Naturpladen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44' DKK (Jon Strunge Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -481' DKK (Naturpladen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jon' netværk er Jørgen Wedersøe Strunge.