Thomas Vendersbo
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Elite Gulve v/Thomas Vendersbo (Ejer) |
Største overskud: | 926' DKK INDUSTRIGRILLEN ApS (2015) |
Største underskud: | -544' DKK VENDERSBO HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 1.535' DKK ELITE GULVE ApS (2023) |
Største gæld: | 1.580' DKK VENDERSBO HOLDING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos INDUSTRIGRILLEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ELITE GULVE ApS (16 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2005 ved Elite Gulve v/Thomas Vendersbo i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Vendersbo der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 2 år 9 måneder, før stoppet den 31. marts 2008.
Virksomheden opererede indenfor udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VENDERSBO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ELITE GULVE ApS
Via VENDERSBO HOLDING ApS -
INDUSTRIGRILLEN ApS
Via VENDERSBO HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
VENDERSBO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2010 -
INDUSTRIGRILLEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2019 -
ELITE GULVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2008
Tidslinje (8)
-
INDUSTRIGRILLEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.02.2019
Registreringsdato: 19.02.2019 -
INDUSTRIGRILLEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.02.2013
Registreringsdato: 14.02.2013 -
INDUSTRIGRILLEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.10.2010
Registreringsdato: 28.10.2010
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.10.2010 - 14.02.2013
Reel ejer
28.10.2010 - Stadig aktiv
Direktør
19.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2005 - 31.03.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Vendersbo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VENDERSBO HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 436' DKK. Gennem holdingselskabet VENDERSBO HOLDING ApS har Thomas derfor også andele i ELITE GULVE ApS (100%) og INDUSTRIGRILLEN ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Thomas Vendersbo, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ELITE GULVE ApS kunne fremvise et overskud på 514' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor VENDERSBO HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 544' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4' DKK (ELITE GULVE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 213' DKK (INDUSTRIGRILLEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.535' DKK (ELITE GULVE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -277' DKK (INDUSTRIGRILLEN ApS).