John Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aktieselskabet af 15. september 2020 (Direktør) |
Største overskud: | 456' DKK ALLER INTERNATIONAL A/S (Nu: Aktieselskabet af 15. september 2020) (2016-17) |
Største underskud: | -592' DKK DANSK OPLAGSKONTROL (2014) |
Største egenkapital: | 1.336' DKK ALLER INTERNATIONAL A/S (Nu: Aktieselskabet af 15. september 2020) (2016-17) |
Største gæld: | 5.140' DKK ALLER INTERNATIONAL A/S (Nu: Aktieselskabet af 15. september 2020) (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DANSK OPLAGSKONTROL (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Magmedia v/John Kristensen (19 år) |
Det startede for alvor en dag i 1998 i Aktieselskabet af 15. september 2020 (tidligere ALLER INTERNATIONAL A/S) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred John Kristensen i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2000.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udgivelse af ugeblade og magasiner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 kunne vise et overskud på 456' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. marts 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Magmedia v/John Kristensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SPORTIFY ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
SPORTIFY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
SPORTIFY IVS (Nu: SPORTIFY ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.10.2014
Registreringsdato: 23.10.2014 -
SPORTIFY IVS (Nu: SPORTIFY ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 23.10.2014
Registreringsdato: 23.10.2014 -
DANSK OPLAGSKONTROL
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2012
Registreringsdato: 28.02.2012
Blå bog (fortsat)
John har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
19.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2009 - 28.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.01.2003 - 10.03.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.1998 - 30.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SPORTIFY IVS (Nu: SPORTIFY ApS) kunne offentliggøre et overskud på 32' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor SPORTIFY IVS (Nu: SPORTIFY ApS) kunne offentliggøre et underskud på 5' DKK.
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Anders Birkelund Baron Larsen.