Ulrik Mads Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2005 (19 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Servicehotel.dk (Ejer) |
Største overskud: | 230' DKK NPF-LAN ApS (2021) |
Største underskud: | -88' DKK NPF-LAN ApS (2023) |
Største egenkapital: | 436' DKK NPF-LAN ApS (2021) |
Største gæld: | 395' DKK NPF-LAN ApS (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos NPF-LAN ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af NPF-LAN ApS (11 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2005 ved Servicehotel.dk (tidligere Servicehotel.dk v/Ulrik Mads Petersen og Jesper Møller Antonsen) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jesper Møller Antonsen at Ulrik Mads Petersen stiftede Servicehotel.dk den dag i september 2005. Rollen som Ejer og Stifter havde Ulrik i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen den 26. februar 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 26. februar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WiPe ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NPF-LAN ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via WiPe ApS
Direktørposter (1)
-
WiPe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
NPF-LAN ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 01.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
NPF-LAN ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
NPF-LAN ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
WIPE IVS (Nu: WiPe ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2014
Registreringsdato: 15.05.2014
Blå bog (fortsat)
Ulrik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
15.05.2013 - 01.07.2024
Reel ejer
01.07.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
01.09.2005 - 26.02.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ulrik Mads Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WiPe ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 236' DKK. Igennem sit holdingselskab WiPe ApS har Ulrik dermed også ejerandele i NPF-LAN ApS (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Ulrik Mads Petersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor NPF-LAN ApS fremviste et overskud på 230' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor NPF-LAN ApS fremviste et underskud på 88' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 88' DKK (NPF-LAN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 303' DKK (NPF-LAN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 236' DKK (WIPE IVS (Nu: WiPe ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Jesper Witt.