Christina Rask
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | Mingoshop I/S (Ejer) |
Største overskud: | 18' DKK Magnolia Brandhouse ApS (2022) |
Største underskud: | -307' DKK Magnolia Brandhouse ApS (2023) |
Største egenkapital: | 233' DKK Magnolia Brandhouse ApS (2022) |
Største gæld: | 1.761' DKK Magnolia Brandhouse ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Magnolia Brandhouse ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Magnolia Brand House v/Christina Rask (10 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2005 i Mingoshop I/S (tidligere Frederikke Dreijer & Christina Rask I/S) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Frederikke Dreijer at Christina Rask stiftede Mingoshop I/S den dag i september 2005. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Christina i 5 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 16. maj 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 16. maj 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Magnolia Brandhouse Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Magnolia Brandhouse ApS
Via Magnolia Brandhouse Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Magnolia Brandhouse Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2021 -
Magnolia Brandhouse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2021
Tidslinje (9)
-
Bialetti Danmark v/Christina Rask (Nu: Magnolia Brand House v/Christina Rask) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.06.2021
Registreringsdato: 03.06.2021 -
Magnolia Brandhouse ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.02.2021
Registreringsdato: 26.02.2021 -
Magnolia Brandhouse Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.02.2021
Registreringsdato: 26.02.2021
Blå bog (fortsat)
Christina har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 03.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.02.2021 - 26.02.2021
Direktør og Reel ejer
10.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2005 - 16.05.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Christina Rask er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Magnolia Brandhouse Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -36' DKK. Igennem holdingselskabet Magnolia Brandhouse Holding ApS har Christina derfor også ejerandele i Magnolia Brandhouse ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Christina Rask, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Magnolia Brandhouse ApS kunne offentliggøre et overskud på 18' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Magnolia Brandhouse ApS kunne offentliggøre et underskud på 307' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 307' DKK (Magnolia Brandhouse ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -35' DKK (Magnolia Brandhouse ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -36' DKK (Magnolia Brandhouse Holding ApS).