Gitte Degnbol Fredslund
Erhvervsaktiv siden: | 14. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | Stald Tanholm v/Gitte Degnbol Fredslund (Ejer) |
Største overskud: | 6.352' DKK HERNING-SKJERN HESTEPRAKSIS ApS (2022) |
Største underskud: | -129' DKK HERNING-SKJERN HESTEPRAKSIS ApS (2018) |
Største egenkapital: | 5.037' DKK HERNING-SKJERN HESTEPRAKSIS ApS (2022) |
Største gæld: | 4.224' DKK DayCare1 Aps (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos HERNING-SKJERN HESTEPRAKSIS ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stald Tanholm v/Gitte Degnbol Fredslund (19 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2005 i Stald Tanholm v/Gitte Degnbol Fredslund (tidligere Ridebutik.dk CIC International v/Gitte Degnbol Fredslund) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Gitte Degnbol Fredslund og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Gitte nu besiddet i 19 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen avl af heste og dyr af hestefamilien.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Stald Tanholm v/Gitte Degnbol Fredslund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Fredslund Holding Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DayCare1 Aps
Via Fredslund Holding Aps -
Pro-Vest Aps
Via Fredslund Holding Aps
Direktørposter (1)
-
Fredslund Holding Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2016
Repræsentant (1)
-
Tarm og Omegns Rideklub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Pro-Vest Aps (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
DayCare1 Aps (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
Pro-Vest Aps (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023
Blå bog (fortsat)
Gitte har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
14.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.07.2016 - 07.06.2024
Direktør
08.07.2016 - 25.01.2023
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
01.10.2023 - 01.10.2023
Ejerandel: 25% -
Ejer
01.10.2023 - 01.10.2023
Ejerandel: 25-33.33%
Gitte Degnbol Fredslund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fredslund Holding Aps (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.994' DKK. Igennem sit holdingselskab Fredslund Holding Aps har Gitte dermed også ejerandele i DayCare1 Aps (25-33.33%) & Pro-Vest Aps (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Gitte Degnbol Fredslund, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HERNING-SKJERN HESTEPRAKSIS ApS fremviste et overskud på 6.352' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor HERNING-SKJERN HESTEPRAKSIS ApS fremviste et underskud på 129' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.371' DKK (DayCare1 Aps).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.035' DKK (DayCare1 Aps).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 272' DKK (Pro-Vest Aps).
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Dino Jensen.