Ivan Sameer Sliwa
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | Ivan sameer sliwa (Ejer) |
Største overskud: | 255' DKK Oghana ApS (2021-22) |
Største underskud: | -26' DKK Oghana ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 239' DKK Oghana ApS (2021-22) |
Største gæld: | 290' DKK Oghana ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Oghana ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ivan sameer sliwa (17 år) |
Det hele begyndte den dag i 2005 ved Ivan sameer sliwa (tidligere Ivan S. Sliwa) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ivan Sameer Sliwa der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ivan i 17 år, før fratrædelsen den 7. september 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. september 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Oghana Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Oghana ApS
Via Oghana Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Oghana Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2021 -
Oghana ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Ivan S. Sliwa (Nu: Ivan sameer sliwa) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.09.2022
Registreringsdato: 07.09.2022 -
Oghana ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.03.2021
Registreringsdato: 08.03.2021 -
Oghana Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.03.2021
Registreringsdato: 06.03.2021
Blå bog (fortsat)
Ivan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2005 - 07.09.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2014 - 31.10.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ivan Sameer Sliwa er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Oghana Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 213' DKK. Gennem sit holdingselskab Oghana Holding ApS har Ivan dermed også andele i Oghana ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Ivan Sameer Sliwa, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Oghana ApS landede et overskud på 255' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Oghana ApS landede et underskud på 26' DKK.