Aous Kifah Al-Sarraji
Erhvervsaktiv siden: | 7. jul. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | A.A.K TRANSPORT S.M.B.A. (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK Grønnevej trafikskolen ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Køreskole I Brønshøj (4 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2007 hos A.A.K TRANSPORT S.M.B.A. i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Aous Kifah Al-Sarraji i 2 år 3 måneder, før stoppet d. 12. oktober 2009.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor andre post- og kurertjenester. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. april 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Køreskole I Brønshøj
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Grønnevej trafikskolen ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022 -
Grønnevej trafikskolen ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.04.2021
Registreringsdato: 01.04.2021 -
Grønnevej trafikskolen ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.03.2021
Registreringsdato: 11.03.2021
Blå bog (fortsat)
Aous har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
11.03.2021 - 31.10.2022
Reel ejer
11.03.2021 - 01.04.2021
Ejerandel: 50% -
Direktør
07.07.2007 - 12.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab