Kenneth Knøss Abueg
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2005 (19 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | KxZ Marketing v/Else Knøss Abueg & Kenneth Knøss Abueg (Ejer) |
Største overskud: | 124' DKK Slax Lagerhotel ApS (Nu: Lagerhotel Danmark ApS) (2019) |
Største underskud: | -369' DKK minerd ApS (Nu: TK af 20/12 2021 ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 150' DKK Slax Lagerhotel ApS (Nu: Lagerhotel Danmark ApS) (2019) |
Største gæld: | 742' DKK minerd ApS (Nu: TK af 20/12 2021 ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos minerd ApS (Nu: TK af 20/12 2021 ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Manoga - SEM & Analytics (6 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2005 i KxZ Marketing v/Else Knøss Abueg & Kenneth Knøss Abueg med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Else Knøss Abueg at Kenneth Knøss Abueg stiftede KxZ Marketing v/Else Knøss Abueg & Kenneth Knøss Abueg den dag i august 2005. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kenneth i 1 måned, før fratrædelsen d. 4. september 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 4. september 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Manoga - SEM & Analytics
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
Elmanoga Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.10.2022
Registreringsdato: 27.10.2022 -
Elmanoga Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
minerd ApS (Nu: TK af 20/12 2021 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
19.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
24.02.2020 - 12.10.2021
Direktør
24.02.2020 - 17.01.2022
Reel ejer
13.10.2021 - 19.01.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.02.2020 - 27.10.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.06.2021 - 13.10.2021
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.08.2005 - 04.09.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor minerd ApS (Nu: TK af 20/12 2021 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 369' DKK.