Søren Aagaard Bomholt
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Møbelhuset Skanderborg v/Søren Aagaard Bomholt (Ejer) |
Største overskud: | 3.207' DKK BOBEL A/S (Nu: MØBLÉR SILKEBORG A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -178' DKK MØBELHUSET ApS (2014) |
Største egenkapital: | 8.252' DKK MØBELHUSET ApS (2023) |
Største gæld: | 3.702' DKK BOBEL A/S (Nu: MØBLÉR SILKEBORG A/S) (2023-24) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos BOBEL DE LUXE A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af MØBELHUSET ApS (17 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2005 i Møbelhuset Skanderborg v/Søren Aagaard Bomholt i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Søren Aagaard Bomholt der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Søren i 1 år 7 måneder, inden stoppet d. 31. marts 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor møbelforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. marts 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MØBELHUSET ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
MØBLÉR VEJLE ApS
Via MØBELHUSET ApS -
MØBLÉR SILKEBORG A/S
Via MØBELHUSET ApS -
MØBLÉR SKANDERBORG A/S
Via MØBELHUSET ApS -
BOBEL DE LUXE A/S
Via MØBELHUSET ApS
Direktørposter (3)
-
MØBELHUSET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2007 -
MØBLÉR SKANDERBORG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2007 -
MØBLÉR SILKEBORG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2007
Bestyrelsesposter (3)
-
BOBEL DE LUXE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2012 -
MØBLÉR SKANDERBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2007 -
MØBLÉR SILKEBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
BOBEL DE LUXE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2012
Registreringsdato: 30.03.2012 -
Møbelhuset Skanderborg v/Søren Aagaard Bomholt (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2007
Registreringsdato: 31.03.2007 -
BOBEL A/S (Nu: MØBLÉR SILKEBORG A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 05.03.2007
Registreringsdato: 05.03.2007
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.03.2012 - Stadig aktiv
Ejer
08.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via MØBELHUSET ApS -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
05.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 47% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.03.2007 - 30.11.2022
Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.03.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39% -
Stifter og Ejer
01.08.2005 - 31.03.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor BOBEL A/S (Nu: MØBLÉR SILKEBORG A/S) landede et overskud på 3.207' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor MØBELHUSET ApS landede et underskud på 178' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.903' DKK (MØBELHUSET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.252' DKK (MØBELHUSET ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 998' DKK (BOBEL DE LUXE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Andrea Westenholz Pedersen.