Steen Søndergaard Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Genfa I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Genfa I/S (19 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2005 ved Genfa I/S (tidligere Genfa I/S v/Ole Søndergaard Olesen Claus Søndergaard Olesen og Steen Søndergaard Olesen) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Claus Kilsgaard Olesen, Ole Jens Søndergaard Olesen at Steen Søndergaard Olesen stiftede Genfa I/S den dag i juli 2005. Rollen som Ejer og Stifter har Steen nu besiddet i 19 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor genbrug af sorterede materialer.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Genfa I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ole Olesen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (4)
-
EJSING LANDSBYLAUG ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2014
Registreringsdato: 12.03.2014 -
EJSING LANDSBYLAUG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2008
Registreringsdato: 11.09.2008 -
Ole Olesen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2005
Registreringsdato: 01.07.2005
Blå bog (fortsat)
Steen har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
11.09.2008 - 12.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Claus Kilsgaard Olesen.