Michael Jeong-Ill Lee
Erhvervsaktiv siden: | 11. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ACA HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 36.709' DKK NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S (Nu: NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III ApS) (2017) |
Største underskud: | -16.356' DKK NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER V A/S (2022) |
Største egenkapital: | 30.077' DKK NORDENS A/S (2018) |
Største gæld: | 103.719' DKK Nordens Obligationer VIII A/S (2019) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Nordens Management A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VPF HOLDING I A/S (13 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2000 i ACA HOLDING ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Michael Jeong-Ill Lee i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 18. juni 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. juni 2002.
Direktørposter (17)
-
Nordens Obligationer XII A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2022 -
Nordens Obligationer XIII A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2023 -
VPF HOLDING I A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2011 -
NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER V A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2013 -
Nordens Obligationer VII A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2016 -
VPF A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2011 -
Nordens Formuesikring A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2017 -
Nordens Obligationer VIII A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2017 -
Nordens Obligationer XI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2021 -
NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2014 -
Nordens Management A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2015 -
NORDENS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2011 -
Nordens Obligationer IX A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2018 -
Nordens Obligationer X A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2020 -
Nordens Formuekredit A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2018 -
NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER IV A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2011 -
NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2011
Bestyrelsesposter (17)
-
Nordens Obligationer XII A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2022 -
Nordens Obligationer XIII A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2023 -
VPF HOLDING I A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2011 -
NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER V A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2013 -
Nordens Obligationer VII A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.09.2016 -
VPF A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2011 -
Nordens Formuesikring A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.10.2017 -
Nordens Obligationer VIII A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2017 -
Nordens Obligationer XI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.11.2021 -
NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2014 -
Nordens Management A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2015 -
NORDENS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2011 -
Nordens Obligationer IX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.03.2018 -
Nordens Obligationer X A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.01.2020 -
Nordens Formuekredit A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.01.2018 -
NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER IV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2011 -
NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (58)
-
Nordens Obligationer XIII A/S
Tilknyttet som direktørDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023 -
Nordens Obligationer XIII A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023 -
NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER I A/S (Nu: NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER I ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.02.2023
Registreringsdato: 22.02.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
24.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S (Nu: NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III ApS) kunne offentliggøre et overskud på 36.709' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER V A/S kunne offentliggøre et underskud på 16.356' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 229' DKK (Nordens Formuesikring A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.534' DKK (Nordens Obligationer XII A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.011' DKK (NORDENS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -21.224' DKK (NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER V A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Malene Ehrenskjöld.