Thomas Ytte Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2005 (19 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Thomas Ytte Olsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.433' DKK TRYL VÆRKTØJ ApS (2015-16) |
Største underskud: | -301' DKK TOOLSPANN A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 7.120' DKK Tryl Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 9.336' DKK TRYL VÆRKTØJ ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos TRYL VÆRKTØJ ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af TRYL VÆRKTØJ ApS (14 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2005 ved Thomas Ytte Olsen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Ytte Olsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i , før stoppet den 30. september 2005.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tryl Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TOOLSPANN A/S
Via Tryl Holding ApS -
TRYL VÆRKTØJ ApS
Via Tryl Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Tryl Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2018 -
TOOLSPANN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2021 -
TRYL VÆRKTØJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
TOOLSPANN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2021
Ejendomme (5)
Tidslinje (19)
-
TOOLSPANN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021 -
TOOLSPANN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021 -
TOOLSPANN A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.05.2021
Registreringsdato: 30.05.2021
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.04.2021 - 30.05.2021
Reel ejer
15.04.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
17.03.2010 - 30.01.2018
Direktør
17.03.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.04.2012 - 27.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.10.2005 - 25.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Ytte Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tryl Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.951' DKK. Igennem holdingselskabet Tryl Holding ApS har Thomas derfor også ejerandele i TOOLSPANN A/S (100%) og TRYL VÆRKTØJ ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Thomas Ytte Olsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor TRYL VÆRKTØJ ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.433' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor TOOLSPANN A/S kunne offentliggøre et underskud på 301' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 499' DKK (TRYL VÆRKTØJ ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 301' DKK (TOOLSPANN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 6.951' DKK (Tryl Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.116' DKK (TOOLSPANN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Rikke Camilla Brügmann Larsen.