Svend Lynge Jørgensen
Karrieren startede hos: | CCL LABEL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 261.780' DKK AVERY ETIKETTERING A/S (Nu: CCL LABEL A/S) (2021) |
Største underskud: | -15.583' DKK RANDERS FC A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 366.786' DKK AVERY ETIKETTERING A/S (Nu: CCL LABEL A/S) (2023) |
Største gæld: | 504.031' DKK OG Nordic ApS (2022) |
Karrieren i erhvervslivet startede for flere år siden ved CCL LABEL A/S (tidligere AVERY ETIKETTERING A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Svend Lynge Jørgensen i 32 år 10 måneder, før stoppet den 12. januar 1993.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af andre papir- og papvarer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 9.970' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SLJ Holding Randers ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
RANDERS FC HOLDING A/S
Via SLJ Holding Randers ApS -
RANDERS FC A/S
Via RANDERS FC HOLDING A/S -
SUPERLIGAEN A/S
Via RANDERS FC A/S -
Matchday Production A/S
Via SUPERLIGAEN A/S -
RANDERS FC JOBAKADEMI ApS
Via RANDERS FC A/S -
BUSINESS PARK RANDERS ApS
Via RANDERS FC A/S -
Randers Sports College ApS
Via RANDERS FC A/S -
WINDPARK BAD GANDERSHEIM K/S
Via RANDERS FC HOLDING A/S -
Haraldsvej 49 ApS
Via SLJ Holding Randers ApS -
LYNGE EJENDOMME ApS
Via SLJ Holding Randers ApS -
Nordtribunen 2020 A/S
Via SLJ Holding Randers ApS -
Tinvej 1 ApS
Via SLJ Holding Randers ApS -
DES Labels ApS
Via SLJ Holding Randers ApS -
Dansk Båndtryk ApS
Via DES Labels ApS
Direktørposter (6)
-
Haraldsvej 49 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2023 -
LYNGE EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2008 -
Tinvej 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2022 -
DES Labels ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2022 -
SLJ Holding Randers ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2001 -
Dansk Båndtryk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2023
Bestyrelsesposter (6)
-
ODENSE SEGLMÆRKEFABRIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.07.2021 -
ETIFLEX A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.09.2021 -
OG Nordic ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.03.2022 -
Scanket A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2021 -
LABELCO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.07.2022 -
FLEXOPRINT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.08.2018
Tidslinje (98)
-
Dansk Båndtryk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
FLEXOPRINT HOLDING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
TOPCAP FLEXOPRINT APS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023
Blå bog (fortsat)
Svend har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 59 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Direktør og Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
28.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Svend Lynge Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved AVERY ETIKETTERING A/S (Nu: CCL LABEL A/S) der præsenterede et overskud på 261.780' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved RANDERS FC HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 11.775' DKK.
Svend har i alt siddet i bestyrelsen hos 37 forskellige selskaber (heraf 24 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 7 måneder fra 1960 til 1993 hos CCL LABEL A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 29.008' DKK (FLEXOPRINT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.103' DKK (OG Nordic ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 366.786' DKK (AVERY ETIKETTERING A/S (Nu: CCL LABEL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.720' DKK (Scanket A/S).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Erik Busk Jensen.