Christian Foldager
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Konnekt v/Christian Nichi Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 5.149' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.741' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2023) |
Største gæld: | 10.272' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2018) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (7 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2005 i Konnekt v/Christian Nichi Jørgensen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Christian Foldager der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Christian i 2 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CF Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Via CF Holding ApS
Direktørposter (1)
-
CF Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2017 - 01.07.2017
Ejer
01.01.2019 - 31.12.2020
Ejer
01.01.2021 - 01.01.2021
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
21.05.2008 - 08.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.05.2008 - 13.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Christian Foldager er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CF Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.444' DKK. Gennem sit holdingselskab CF Holding ApS har Christian dermed også andele i ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (15-19.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Christian Foldager, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S landede et overskud på 5.049' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.149' DKK (ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.741' DKK (ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.444' DKK (CF Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Birgit Øllgaard.