Mads Guldmann Odgaard
Erhvervsaktiv siden: | 5. jul. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Divetravel v/Mads Odgaard Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 2.675' DKK KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS (2013-14) |
Største underskud: | -3.059' DKK KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 6.050' DKK KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS (2018-19) |
Største gæld: | 23.672' DKK KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS (9 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2005 hos Divetravel v/Mads Odgaard Andersen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mads Guldmann Odgaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mads i 2 år 11 måneder, før stoppet d. 30. juni 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen rejsearrangører. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
HeyOcean Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HeyOcean ApS
Via HeyOcean Holding ApS
Direktørposter (2)
-
HeyOcean ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2023 -
HeyOcean Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.02.2024
Tidslinje (13)
-
KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
HeyOcean ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
HeyOcean Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023
Blå bog (fortsat)
Mads har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.12.2006 - 15.05.2014
Bestyrelsesmedlem
15.05.2014 - 11.10.2023
Ejer
30.06.2015 - 09.03.2016
Ejer
10.03.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
05.07.2005 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mads Guldmann Odgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HeyOcean Holding ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet HeyOcean Holding ApS har Mads derfor også andele i HeyOcean ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mads Guldmann Odgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS kunne fremvise et overskud på 2.675' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor KINGFISH DIVE & TRAVEL ApS kunne fremvise et underskud på 3.059' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Morten Reckeweg Højgaard.