Sune Ulrik Sunesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sugarbeet Music I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -79' DKK Cheffr ApS (2023) |
Største egenkapital: | 289' DKK Cheffr ApS (2023) |
Største gæld: | 254' DKK Sune Sune Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Osito v/ Ulrik Sunesen (11 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2005 hos Sugarbeet Music I/S (tidligere Sugarbeet Music I/S v/Frederik og Sune Sunesen) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Sune Fredrik Sunesen at Sune Ulrik Sunesen stiftede Sugarbeet Music I/S den dag i juli 2005. Titlen som Ejer og Stifter bestred Sune i 4 år 6 måneder, før stoppet d. 31. december 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Osito v/ Ulrik Sunesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sune Sune Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Cheffr ApS
Via Sune Sune Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Cheffr ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2021 -
Sune Sune Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Cheffr ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2021
Tidslinje (13)
-
Cheffr ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2022
Registreringsdato: 30.12.2022 -
Cheffr ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.12.2022
Registreringsdato: 29.12.2022 -
Cheffr ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.05.2021
Registreringsdato: 20.05.2021
Blå bog (fortsat)
Sune har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
19.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
20.05.2021 - 31.01.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.05.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2022 - 28.12.2022
Ejer
29.12.2022 - 30.12.2022
Reel ejer
29.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.01.2016 - 15.11.2018
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.07.2005 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Sune Ulrik Sunesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sune Sune Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 29' DKK. Igennem holdingselskabet Sune Sune Holding ApS har Sune derfor også ejerandele i Cheffr ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Sune Ulrik Sunesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Cheffr ApS kunne offentliggøre et underskud på 79' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 79' DKK (Cheffr ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 289' DKK (Cheffr ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29' DKK (Sune Sune Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sune' netværk er Jacob Østergaard Jensen.