Carsten Søndergaard Beck
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bandier & Søndergaard (Ejer) |
Største overskud: | 5.079' DKK BRUUN & STENGADE A/S (2016) |
Største underskud: | -5.340' DKK BRUUN & STENGADE A/S (2019) |
Største egenkapital: | 14.943' DKK BRUUN & STENGADE A/S (2018) |
Største gæld: | 29.044' DKK BRUUN & STENGADE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos BRUUN & STENGADE A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAC SØNDERGAARD HOLDING ApS (14 år 5 måneder) |
Det begyndte den dag i 2005 hos Bandier & Søndergaard i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jason Dante Alexander Bandier at Carsten Søndergaard Beck stiftede Bandier & Søndergaard den dag i juli 2005. Titlen som Ejer og Stifter havde Carsten i 9 måneder, inden stoppet den 31. marts 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAC SØNDERGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Anpartsselskabet af 12.01.2021 UNDER KONKURS
Via MAC SØNDERGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MAC SØNDERGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2010
Tidslinje (20)
-
A.C.T. Social ApS (Nu: Anpartsselskabet af 12.01.2021)
Fratrådt som direktørDato: 30.07.2024
Registreringsdato: 30.07.2024 -
A.C.T. Social ApS (Nu: Anpartsselskabet af 12.01.2021)
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2021
Registreringsdato: 12.01.2021 -
BRUUN & STENGADE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Carsten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
31.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.01.2021 - 30.07.2024
Reel ejer
12.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 78% -
Direktør
10.04.2012 - 13.05.2015
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
13.05.2015 - 01.01.2020
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
07.03.2009 - 24.09.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.02.2006 - 17.02.2012
Bestyrelsesmedlem
17.02.2012 - 13.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Søndergaard Beck er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MAC SØNDERGAARD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.363' DKK. Gennem sit holdingselskab MAC SØNDERGAARD HOLDING ApS har Carsten dermed også andele i Anpartsselskabet af 12.01.2021 (66.66-89.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Carsten Søndergaard Beck, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor BRUUN & STENGADE A/S landede et overskud på 3.315' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor A.C.T. Social ApS (Nu: Anpartsselskabet af 12.01.2021) landede et underskud på 1.736' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.650' DKK (BRUUN & STENGADE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14' DKK (MAC SØNDERGAARD HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.479' DKK (BRUUN & STENGADE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.363' DKK (MAC SØNDERGAARD HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Thor Nels Andersen.