Rikke Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rikke Knudsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.645' DKK KNUDSEN ØSTERGAARD KIROPRAKTISK KLINIK ApS (2020-21) |
Største underskud: | -222' DKK Knudsen Østergaard Ejendomme ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 6.964' DKK KIROPRAKTORHOLDINGSELSKABET KNUDSEN & ØSTERGAARD ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KIROPRAKTORHOLDINGSELSKABET ØSTERGAARD ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 3.173' DKK Knudsen Østergaard Ejendomme ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos KNUDSEN ØSTERGAARD KIROPRAKTISK KLINIK ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KIROPRAKTORHOLDINGSELSKABET ØSTERGAARD ApS (17 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2005 hos Rikke Knudsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Rikke Knudsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Rikke i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 31. oktober 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor kiropraktorer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. oktober 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KIROPRAKTORHOLDINGSELSKABET ØSTERGAARD ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KNUDSEN ØSTERGAARD KIROPRAKTISK KLINIK ApS
Via KIROPRAKTORHOLDINGSELSKABET ØSTERGAARD ApS -
Knudsen Østergaard Ejendomme ApS
Via KIROPRAKTORHOLDINGSELSKABET ØSTERGAARD ApS
Direktørposter (4)
-
KIROPRAKTORHOLDINGSELSKABET ØSTERGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2006 -
Oscar Østergaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2021 -
KNUDSEN ØSTERGAARD KIROPRAKTISK KLINIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2006 -
Knudsen Østergaard Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Oscar Østergaard Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.04.2021
Registreringsdato: 01.04.2021 -
Oscar Østergaard Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.02.2021
Registreringsdato: 03.02.2021 -
Knudsen Østergaard Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.02.2021
Registreringsdato: 03.02.2021
Blå bog (fortsat)
Rikke har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
03.02.2021 - 01.04.2021
Direktør
03.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
03.02.2021 - 01.04.2021
Direktør
03.02.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.06.2005 - 31.10.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rikke Knudsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KIROPRAKTORHOLDINGSELSKABET ØSTERGAARD ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.660' DKK. Gennem sit holdingselskab KIROPRAKTORHOLDINGSELSKABET ØSTERGAARD ApS har Rikke dermed også andele i KNUDSEN ØSTERGAARD KIROPRAKTISK KLINIK ApS (100%) samt Knudsen Østergaard Ejendomme ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Rikke Knudsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor KNUDSEN ØSTERGAARD KIROPRAKTISK KLINIK ApS landede et overskud på 1.645' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Knudsen Østergaard Ejendomme ApS landede et underskud på 222' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Lars Østergaard.