Anne Preisler
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | AP Synspleje v/Anne Preisler (Ejer) |
Største overskud: | 430' DKK AP Synspleje ApS (2022) |
Største underskud: | -85' DKK AP Synspleje ApS (2017) |
Største egenkapital: | 536' DKK AP Synspleje ApS (2019) |
Største gæld: | 468' DKK AP Synspleje ApS (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos AP Synspleje ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AP Synspleje v/Anne Preisler (11 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2005 i AP Synspleje v/Anne Preisler i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Anne Preisler der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Anne i 11 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 11. maj 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. maj 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A. Preisler Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AP Synspleje ApS
Via A. Preisler Holding ApS
Direktørposter (2)
-
AP Synspleje ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2017 -
A. Preisler Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
AP Synspleje ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.12.2017
Registreringsdato: 08.12.2017 -
A. Preisler Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.12.2017
Registreringsdato: 08.12.2017 -
A. Preisler Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.12.2017
Registreringsdato: 08.12.2017
Blå bog (fortsat)
Anne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.05.2017 - 08.12.2017
Direktør og Reel ejer
11.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2005 - 11.05.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anne Preisler er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A. Preisler Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 518' DKK. Gennem holdingselskabet A. Preisler Holding ApS har Anne derfor også andele i AP Synspleje ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Anne Preisler, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor AP Synspleje ApS kunne fremvise et overskud på 430' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor AP Synspleje ApS kunne fremvise et underskud på 85' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 267' DKK (AP Synspleje ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 518' DKK (A. Preisler Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 434' DKK (AP Synspleje ApS).