Thomas Elmkjær
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MANUAL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 897' DKK SUMOSTUDIO P/S (Nu: SUMOtech P/S) (2018) |
Største underskud: | -380' DKK SUMOstudio A/S (Nu: Hands A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 2.235' DKK ELMKJÆR HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.910' DKK SUMOSTUDIO P/S (Nu: SUMOtech P/S) (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos SUMOSTUDIO P/S (Nu: SUMOtech P/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af MANUAL ApS (25 år 11 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1998 i MANUAL ApS som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Elmkjær i 16 år 2 måneder, inden stoppet d. 15. december 2014.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 15' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ELMKJÆR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
MANUAL ApS
Via ELMKJÆR HOLDING ApS -
Ravnholt Fuglsang ApS
Via ELMKJÆR HOLDING ApS -
Fashion IT ApS
Via ELMKJÆR HOLDING ApS -
SUMOtech P/S
Via Fashion IT ApS -
Hands A/S
Via SUMOtech P/S
Direktørposter (5)
-
ELMKJÆR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2010 -
MANUAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.1998 -
SUMOtech P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2014 -
Fashion IT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2010 -
Ravnholt Fuglsang ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
SUMOtech P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2014 -
Hands A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
SUMOstudio A/S (Nu: Hands A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2020
Registreringsdato: 26.10.2020 -
Ravnholt Fuglsang ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.06.2018
Registreringsdato: 04.06.2018 -
VERSUS ApS (Nu: Ravnholt Fuglsang ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.06.2018
Registreringsdato: 04.06.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
26.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via SUMOtech P/S -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
28.12.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.04.2013 - 17.08.2016
Direktør
17.04.2013 - 18.08.2016
Bestyrelsesmedlem
18.08.2016 - 04.06.2018
Direktør
04.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Elmkjær er desuden indehaver af holdingselskabet Fashion IT ApS (40% ejerskab). Gennem holdingselskabet Fashion IT ApS ejes der også andele i SUMOtech P/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Thomas Elmkjær, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor SUMOSTUDIO P/S (Nu: SUMOtech P/S) fremviste et overskud på 897' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor VERSUS ApS (Nu: Ravnholt Fuglsang ApS) fremviste et underskud på 291' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 798' DKK (SUMOSTUDIO P/S (Nu: SUMOtech P/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 380' DKK (SUMOstudio A/S (Nu: Hands A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.235' DKK (ELMKJÆR HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -85' DKK (SUMOstudio A/S (Nu: Hands A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Rune Jon Keller.