John Fabian
Erhvervsaktiv siden: | 26. okt. 1976 (47 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOHN FABIAN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 456' DKK FABIAN TRADING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -848' DKK FABIAN TRADING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 355' DKK JOHN FABIAN HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 5.516' DKK FABIAN TRADING ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FABIAN TRADING ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af JOHN FABIAN HOLDING ApS (47 år 11 måneder) |
Det begyndte for alvor for længe siden i JOHN FABIAN HOLDING ApS (tidligere ApS JOHN FABIAN TRADING) som Ejer og Direktør. John Fabian købte virksomheden JOHN FABIAN HOLDING ApS den 26. oktober 1976. John har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Direktør har John nu besiddet i 47 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen engroshandel med fodtøj. Her mere end 47 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 kunne fremvise et underskud på 41' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Family Fabian I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JOHN FABIAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FABIAN TRADING ApS
Via JOHN FABIAN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JOHN FABIAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.1976
Bestyrelsesposter (1)
-
FABIAN TRADING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2008
Tidslinje (10)
-
FABIAN TRADING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2008
Registreringsdato: 01.01.2008 -
Family Fabian I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2005
Registreringsdato: 01.01.2005 -
RESTAURANT VED SLETTEN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.11.2001
Registreringsdato: 06.11.2001
Blå bog (fortsat)
John har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67% -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
26.10.1976 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2001 - 06.11.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.01.1990 - 07.12.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor JOHN FABIAN HOLDING ApS fremviste et overskud på 11' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor JOHN FABIAN HOLDING ApS fremviste et underskud på 42' DKK.
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Kirsten Fabian.