Lars Kronov
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | 23.01.2014 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.769' DKK HERCULES AKTIESELSKAB (Nu: Hercules ApS) (2022) |
Største underskud: | -782' DKK KRONOV INVEST ApS (2018) |
Største egenkapital: | 26.116' DKK HERCULES AKTIESELSKAB (Nu: Hercules ApS) (2022) |
Største gæld: | 14.335' DKK MURERMESTER LARS KRONOV A/S (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos MURERMESTER LARS KRONOV A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af 23.01.2014 ApS (17 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2007 ved 23.01.2014 ApS (tidligere MURERMESTER LARS KRONOV ApS) i hvervet som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Lars Kronov i 9 år 1 måned, før fratrædelsen den 3. august 2016.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor murere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 viste et overskud på 6' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 5. oktober 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Omnia Facility Service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KRONOV INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
MURERMESTER LARS KRONOV A/S
Via KRONOV INVEST ApS -
Skovrup Byg ApS
Via KRONOV INVEST ApS -
Søndergade 27 ST, 6000 Kolding ApS
Via KRONOV INVEST ApS -
Lindegade 18 ApS
Via KRONOV INVEST ApS -
23.01.2014 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via KRONOV INVEST ApS
Direktørposter (5)
-
Skovrup Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2020 -
Søndergade 27 ST, 6000 Kolding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2023 -
KRONOV INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2017 -
MURERMESTER LARS KRONOV A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2018 -
Lindegade 18 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
23.01.2014 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 15.11.2017 -
MURERMESTER LARS KRONOV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
Lindegade 18 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
Søndergade 27 ST, 6000 Kolding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.04.2023
Registreringsdato: 17.04.2023 -
HERCULES AKTIESELSKAB (Nu: Hercules ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2021
Registreringsdato: 24.11.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
31.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
17.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.08.2012 - 24.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Kronov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KRONOV INVEST ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 22.966' DKK. Gennem sit holdingselskab KRONOV INVEST ApS har Lars dermed også andele i MURERMESTER LARS KRONOV A/S (100%), Skovrup Byg ApS (100%), Søndergade 27 ST, 6000 Kolding ApS (50-66.65%), Lindegade 18 ApS (100%) og 23.01.2014 ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Kronov, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor KRONOV INVEST ApS landede et overskud på 8.551' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor KRONOV INVEST ApS landede et underskud på 782' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.560' DKK (MURERMESTER LARS KRONOV A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 133' DKK (HERCULES AKTIESELSKAB (Nu: Hercules ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.861' DKK (HERCULES AKTIESELSKAB (Nu: Hercules ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -57' DKK (Søndergade 27 ST, 6000 Kolding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jørgen Krøyer.