Lars Küster
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LKsolution Webdesign (Ejer) |
Største overskud: | 7.109' DKK O&J CTS A/S (Nu: O&J Comfort A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -13.877' DKK O&J CTS A/S (Nu: O&J Comfort A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 17.630' DKK O&J CTS A/S (Nu: O&J Comfort A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 30.017' DKK O&J CTS A/S (Nu: O&J Comfort A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 79 årsværk hos O&J CTS A/S (Nu: O&J Comfort A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lars Küster Holding ApS (5 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2005 ved LKsolution Webdesign (tidligere LK Solution v/Lars Küster) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lars Küster der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Lars i 3 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lars Küster Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
O&J Comfort A/S
Via Lars Küster Holding ApS
Direktørposter (2)
-
O&J Comfort A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2022 -
Lars Küster Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
O&J Comfort A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
O&J BRAND & SIKRING A/S (Nu: Selskabet af 16.08.2019 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 04.05.2023
Registreringsdato: 04.05.2023 -
O&J BRAND & SIKRING A/S (Nu: Selskabet af 16.08.2019 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2023
Registreringsdato: 04.05.2023 -
O&J CTS A/S (Nu: O&J Comfort A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.03.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
16.08.2019 - 04.05.2023
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
01.04.2005 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Küster er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lars Küster Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.037' DKK. Gennem sit holdingselskab Lars Küster Holding ApS har Lars dermed også andele i O&J Comfort A/S (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Küster, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor O&J CTS A/S (Nu: O&J Comfort A/S) landede et overskud på 7.109' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 7.109' DKK (O&J CTS A/S (Nu: O&J Comfort A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 17.630' DKK (O&J CTS A/S (Nu: O&J Comfort A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.037' DKK (Lars Küster Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Claus Boel.