Jens Schrøder Sørensen
Erhvervsaktiv: | 15. apr. 2005 - 30. sep. 2010 |
Karrieren startede hos: | Vendia Catering v/Jens Schrøder Sørensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vendia Catering v/Jens Schrøder Sørensen (19 år 5 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2005 i Vendia Catering v/Jens Schrøder Sørensen (tidligere Rienta Vine v/Jens S. Sørensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jens Schrøder Sørensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jens nu besiddet i 19 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden restaurationsvirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vendia Catering v/Jens Schrøder Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Vendia Catering I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2010
Registreringsdato: 30.09.2010 -
Vendia Catering I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2008
Registreringsdato: 20.08.2008 -
Rienta Vine v/Jens S. Sørensen (Nu: Vendia Catering v/Jens Schrøder Sørensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.04.2005
Registreringsdato: 15.04.2005
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.08.2008 - 30.09.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager