Peter Kresten Ibsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. maj 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bamsefabrikken/Luftfabrikken v/Peter Ibsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.489' DKK IBSENS FABRIKKER A/S (2015) |
Største underskud: | -640' DKK PETER IBSEN HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 8.349' DKK PETER IBSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.738' DKK PETER IBSEN HOLDING ApS (2017) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos IBSENS FABRIKKER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af IBSENS FABRIKKER A/S (16 år 4 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2005 hos Bamsefabrikken/Luftfabrikken v/Peter Ibsen (tidligere Decor Pertner v/Peter Ibsen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Peter Kresten Ibsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Peter i 3 år, før stoppet d. 30. maj 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PETER IBSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
IBSENS FABRIKKER A/S
Via PETER IBSEN HOLDING ApS -
Nice Beaver ApS
Via PETER IBSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
PETER IBSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2010 -
Nice Beaver ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
IBSENS FABRIKKER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.09.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Nice Beaver ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.12.2015
Registreringsdato: 03.12.2015 -
IBSENS FABRIKKER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2010
Registreringsdato: 10.09.2010 -
PETER IBSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.06.2010
Registreringsdato: 02.06.2010
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.05.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.09.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2011 - 19.06.2024
Reel ejer
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Reel ejer
03.03.2020 - 19.04.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
03.05.2005 - 30.05.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Kresten Ibsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PETER IBSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.349' DKK. Gennem holdingselskabet PETER IBSEN HOLDING ApS har Peter derfor også andele i IBSENS FABRIKKER A/S (90-99.99%) samt Nice Beaver ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Kresten Ibsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor IBSENS FABRIKKER A/S kunne fremvise et overskud på 1.489' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor PETER IBSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 640' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 861' DKK (PETER IBSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.349' DKK (PETER IBSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 787' DKK (Nice Beaver ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Michael Røntved Dahl.