Katrine Hammer
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 2019 (5 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dyrlægeskræk (Ejer) |
Største overskud: | 24' DKK Hundeklinikken ApS (2023) |
Største underskud: | -669' DKK Hundeklinikken ApS (2022) |
Største egenkapital: | 625' DKK Hundeklinikken ApS (2023) |
Største gæld: | 599' DKK Hundeklinikken ApS (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Hundeklinikken ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dyrlægeskræk (2 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2019 hos Dyrlægeskræk som Ejer. Katrine Hammer købte virksomheden Dyrlægeskræk den 30. maj 2019. Katrine der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer havde Katrine i 2 år 11 måneder, inden stoppet den 9. maj 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 9. maj 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Katrine Hammer Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hundeklinikken ApS
Via Katrine Hammer Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Hundeklinikken ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2022 -
Katrine Hammer Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Hundeklinikken ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Dyrlægeskræk (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022 -
Hundeklinikken ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022 -
Hundeklinikken ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022
Blå bog (fortsat)
Katrine har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.05.2019 - 09.05.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Katrine Hammer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Katrine Hammer Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem sit holdingselskab Katrine Hammer Holding ApS har Katrine dermed også ejerandele i Hundeklinikken ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Katrine Hammer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Hundeklinikken ApS fremviste et overskud på 24' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Hundeklinikken ApS fremviste et underskud på 669' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 24' DKK (Hundeklinikken ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 625' DKK (Hundeklinikken ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Katrine Hammer Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Katrine' netværk er Christian Kolthoff.