Bettina Thorgaard Meincke
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Meincke's Malerfirma v/Bettina Thorgaard Meincke (Ejer) |
Største overskud: | 857' DKK MEINCKE'S MALERFIRMA ApS (2018) |
Største underskud: | -330' DKK Meincke Kapital ApS (2021) |
Største egenkapital: | 3.607' DKK Meincke Kapital ApS (2019) |
Største gæld: | 7.494' DKK MEINCKE'S MALERFIRMA ApS (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos MEINCKE'S MALERFIRMA ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af MEINCKE'S MALERFIRMA ApS (15 år 8 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2005 ved Meincke's Malerfirma v/Bettina Thorgaard Meincke i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Bettina Thorgaard Meincke der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Bettina i 8 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2013.
Virksomheden opererede indenfor branchen malerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Meincke Kapital ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MEINCKE'S MALERFIRMA ApS
Via Meincke Kapital ApS
Direktørposter (2)
-
MEINCKE'S MALERFIRMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2009 -
Meincke Kapital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
MEINCKE'S MALERFIRMA ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019 -
Meincke Kapital ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019 -
Meincke Kapital ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019
Blå bog (fortsat)
Bettina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
21.01.2009 - 21.05.2019
Direktør og Reel ejer
21.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
15.04.2005 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bettina Thorgaard Meincke er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Meincke Kapital ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.223' DKK. Gennem sit holdingselskab Meincke Kapital ApS har Bettina dermed også andele i MEINCKE'S MALERFIRMA ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Bettina Thorgaard Meincke, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor MEINCKE'S MALERFIRMA ApS landede et overskud på 857' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Meincke Kapital ApS landede et underskud på 330' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 550' DKK (Meincke Kapital ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.223' DKK (Meincke Kapital ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.360' DKK (MEINCKE'S MALERFIRMA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bettina' netværk er Sebastian Thorgaard Kastrup Meincke.