Henrik Adelørn
Karrieren startede hos: | OLUF BRØNNUM & CO. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.406' DKK OLUF BRØNNUM & CO. A/S (2022-23) |
Største underskud: | -16.356' DKK OLUF BRØNNUM & CO. A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 108.024' DKK OLUF BRØNNUM & CO. A/S (2022-23) |
Største gæld: | 92.919' DKK OLUF BRØNNUM & CO. A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 149 årsværk hos OLUF BRØNNUM & CO. A/S (2022-23) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for flere år siden ved OLUF BRØNNUM & CO. A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Adelørn i 15 år 8 måneder, før stoppet den 12. august 1987.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med hårde hvidevarer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 21.406' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bohen DK v/Henrik Adelørn
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Bohen DK v/Henrik Adelørn (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2005
Registreringsdato: 01.04.2005 -
A/S PSE 38 NR. 1811 (Nu: SØEBORG INVEST A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2000
Registreringsdato: 30.04.2000 -
A/S PSE 38 NR. 1811 (Nu: SØEBORG INVEST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.1998
Registreringsdato: 30.04.1998
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.02.1996 - 30.04.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.11.1971 - 12.08.1987
Ejerandel: Intet ejerskab