Kim Kørnov
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1999 (25 år) |
Karrieren startede hos: | FISKER SKANDERBORG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.808' DKK FISKER PAKKEMASKINER. SKANDERBORG A/S (Nu: FISKER SKANDERBORG A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -560' DKK FISKER PAKKEMASKINER. SKANDERBORG A/S (Nu: FISKER SKANDERBORG A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 15.819' DKK FISKER PAKKEMASKINER. SKANDERBORG A/S (Nu: FISKER SKANDERBORG A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 17.752' DKK FISKER PAKKEMASKINER. SKANDERBORG A/S (Nu: FISKER SKANDERBORG A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos FISKER PAKKEMASKINER. SKANDERBORG A/S (Nu: FISKER SKANDERBORG A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hanne&Kim Kørnov (19 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1999 hos FISKER SKANDERBORG A/S (tidligere FISKER PAKKEMASKINER. SKANDERBORG A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Kørnov i 16 år 11 måneder, før stoppet d. 23. september 2016.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 som viste et overskud på 3.856' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hanne&Kim Kørnov
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Stald Vital. DK I/S v/Brian Schmidt Bøgeskov & Kim Kørnov (Nu: Bar Bund I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2019
Registreringsdato: 30.11.2019 -
FISKER PAKKEMASKINER. SKANDERBORG A/S (Nu: FISKER SKANDERBORG A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2016
Registreringsdato: 23.09.2016 -
Stald Vital. DK I/S v/Brian Schmidt Bøgeskov & Kim Kørnov (Nu: Bar Bund I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.10.2007
Registreringsdato: 22.10.2007
Blå bog (fortsat)
Kim har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
22.10.2007 - 30.11.2019
Reel ejer
01.05.2018 - 01.02.2020
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.1999 - 23.09.2016
Ejer
19.05.2004 - 19.05.2004
Ejerandel: 0%
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Hanne Kirstine Sønderskov Kørnov.