Morten Winther Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEN INVEST ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.851' DKK BANE 16 ApS (2018-19) |
Største underskud: | -204' DKK BG HOLDING ÅRHUS ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 17.191' DKK BANE 16 ApS (2021-22) |
Største gæld: | 44.490' DKK BANE 16 ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BG HOLDING ÅRHUS ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af MEN INVEST ApS (9 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2015 hos MEN INVEST ApS i hvervet som Ejer og Direktør. Morten Winther Laursen købte virksomheden MEN INVEST ApS den 30. januar 2015. Morten har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Direktør har Morten nu besiddet i 9 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden anlægsvirksomhed i.a.n.. Her mere end 9 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 viste et overskud på 29' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
MEN INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
BG HOLDING ÅRHUS ApS
Ejerandel: 100% -
REMARC ApS
Ejerandel: 100% -
NILO EJENDOMME ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DAHLE BOLIG ApS
Via BG HOLDING ÅRHUS ApS -
DASPO BYG ApS
Via NILO EJENDOMME ApS
Direktørposter (5)
-
DAHLE BOLIG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2020 -
NILO EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2016 -
REMARC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2021 -
BG HOLDING ÅRHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2021 -
MEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
BG HOLDING ÅRHUS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.01.2021
Registreringsdato: 26.01.2021 -
BG HOLDING ÅRHUS ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.01.2021
Registreringsdato: 19.01.2021 -
REMARC ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.01.2021
Registreringsdato: 13.01.2021
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
06.07.2017 - Stadig aktiv
Direktør
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.06.2015 - Stadig aktiv
Direktør
30.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.06.2015 - Stadig aktiv
Ejer
15.06.2015 - Stadig aktiv
Direktør
30.05.2016 - 19.01.2021
Direktør
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
03.03.2015 - 14.04.2016
Ejer
15.04.2016 - 15.04.2016
Ejer
16.04.2016 - 30.05.2020
Ejerandel: 49%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor BANE 16 ApS landede et overskud på 2.851' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor BG HOLDING ÅRHUS ApS landede et underskud på 204' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 29' DKK (MEN INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 116' DKK (NILO EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 819' DKK (MEN INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.076' DKK (NILO EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Oluf Kristian Boysen.