Britt Tang Thusing
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Frøken Fin I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Frøken Fin I/S (4 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2005 ved Frøken Fin I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Carina Hansen at Britt Tang Thusing stiftede Frøken Fin I/S den dag i april 2005. Rollen som Ejer og Stifter havde Britt i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen den 20. august 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 20. august 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hudplejeklinikken by Britt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
R.B.Hjem ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
R.B.Hjem ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2023
Registreringsdato: 25.04.2023 -
Hudplejeklinikken by Britt (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2020
Registreringsdato: 01.05.2020
Blå bog (fortsat)
Britt har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2023 - 23.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2015 - 30.06.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.2005 - 20.08.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager