Lars Tranekjær Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SLC Byg & Service I/S v/Stig Lagerbon & Lars Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.263' DKK SLC BYG & SERVICE ApS (2022-23) |
Største underskud: | -182' DKK Lolland Savværk Aps (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.836' DKK Tranekjær Aps (2022-23) |
Største gæld: | 1.769' DKK Lolland Savværk Aps (2022-23) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SLC BYG & SERVICE ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af SLC BYG & SERVICE ApS (17 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2005 hos SLC Byg & Service I/S v/Stig Lagerbon & Lars Christensen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Stig Lagerbon at Lars Tranekjær Christensen stiftede SLC Byg & Service I/S v/Stig Lagerbon & Lars Christensen den dag i marts 2005. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lars i 15 år 3 måneder, før stoppet d. 30. juni 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen opførelse af bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tranekjær Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SLC BYG & SERVICE ApS
Via Tranekjær Aps -
Lolland Savværk Aps
Via Tranekjær Aps
Direktørposter (3)
-
Tranekjær Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2022 -
SLC BYG & SERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2006 -
Lolland Savværk Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2021
Ejendomme (6)
Tidslinje (10)
-
SLC BYG & SERVICE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.08.2022
Registreringsdato: 15.08.2022 -
Tranekjær Aps (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.08.2022
Registreringsdato: 15.08.2022 -
Tranekjær Aps
Tilknyttet som direktørDato: 15.08.2022
Registreringsdato: 15.08.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.10.2021 - 31.10.2022
Direktør
11.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Ejer
28.09.2006 - 11.02.2019
Reel ejer
28.09.2006 - 11.02.2019
Direktør
28.09.2006 - Stadig aktiv
Ejer
12.02.2019 - 15.08.2022
Reel ejer
12.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.03.2005 - 30.06.2020
Reel ejer
01.04.2005 - 30.06.2020
Ejerandel: 50%
Lars Tranekjær Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tranekjær Aps (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.836' DKK. Gennem holdingselskabet Tranekjær Aps har Lars derfor også andele i SLC BYG & SERVICE ApS (100%) samt Lolland Savværk Aps (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Lars Tranekjær Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor SLC BYG & SERVICE ApS kunne fremvise et overskud på 1.263' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Lolland Savværk Aps kunne fremvise et underskud på 182' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.263' DKK (SLC BYG & SERVICE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 182' DKK (Lolland Savværk Aps).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.836' DKK (Tranekjær Aps).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 20' DKK (Lolland Savværk Aps).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Anders Valentin Jensen.