Orla Ravn Kirkegaard Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 14. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | OA Teknik v/Orla Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 19' DKK OA HOLDING HORSENS ApS (2014) |
Største underskud: | -95' DKK OA TEKNIK ApS (2015) |
Største egenkapital: | 40' DKK OA TEKNIK ApS (2014) |
Største gæld: | 224' DKK OA TEKNIK ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af OA HOLDING HORSENS ApS (15 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 i OA Teknik v/Orla Andersen (tidligere Orla Andersen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Orla Ravn Kirkegaard Andersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Orla i 4 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen opførelse af bygninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OA HOLDING HORSENS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
OA TEKNIK ApS
Via OA HOLDING HORSENS ApS
Direktørposter (2)
-
OA TEKNIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2009 -
OA HOLDING HORSENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2009
Tidslinje (5)
-
Orla Andersen (Nu: OA Teknik v/Orla Andersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009 -
OA HOLDING HORSENS ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.01.2009
Registreringsdato: 16.01.2009 -
OA HOLDING HORSENS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.01.2009
Registreringsdato: 16.01.2009
Blå bog (fortsat)
Orla har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
16.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.10.2017 - 31.03.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
14.03.2005 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Orla Ravn Kirkegaard Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OA HOLDING HORSENS ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -31' DKK. Igennem holdingselskabet OA HOLDING HORSENS ApS har Orla derfor også ejerandele i OA TEKNIK ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Orla Ravn Kirkegaard Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor OA HOLDING HORSENS ApS kunne offentliggøre et overskud på 19' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor OA TEKNIK ApS kunne offentliggøre et underskud på 95' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (OA TEKNIK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -31' DKK (OA HOLDING HORSENS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -120' DKK (OA TEKNIK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Orla' netværk er Christian Groth Kjeldsen.