Karsten Mathiasen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | KM Software Consult v/Karsten Mathiasen (Ejer) |
Største overskud: | 717' DKK AGILELEANHOUSE A/S (2016-17) |
Største underskud: | -1.227' DKK AGILELEANHOUSE A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.441' DKK AGILELEANHOUSE A/S (2020-21) |
Største gæld: | 1.149' DKK AGILELEANHOUSE A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos AGILELEANHOUSE A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af KM Software Consult v/Karsten Mathiasen (13 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2005 ved KM Software Consult v/Karsten Mathiasen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Karsten Mathiasen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Karsten i 13 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KarstenMathiasen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AGILELEANHOUSE A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via KarstenMathiasen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
KarstenMathiasen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
AGILELEANHOUSE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2021
Registreringsdato: 24.11.2021 -
Cybernetic ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2019
Registreringsdato: 02.12.2019 -
KM Software Consult v/Karsten Mathiasen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018
Blå bog (fortsat)
Karsten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.02.2007 - 23.11.2020
Bestyrelsesmedlem
07.01.2015 - 27.10.2015
Bestyrelsesmedlem
28.10.2015 - 24.11.2021
Ejerandel: 27% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
05.11.2018 - 02.12.2019
Ejerandel: 16,74% -
Stifter og Ejer
01.03.2005 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Karsten Mathiasen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KarstenMathiasen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13' DKK. Igennem sit holdingselskab KarstenMathiasen Holding ApS har Karsten dermed også ejerandele i AGILELEANHOUSE A/S (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Karsten Mathiasen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor KarstenMathiasen Holding IVS (Nu: KarstenMathiasen Holding ApS) fremviste et underskud på 8' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.227' DKK (AGILELEANHOUSE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 613' DKK (AGILELEANHOUSE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 13' DKK (KarstenMathiasen Holding IVS (Nu: KarstenMathiasen Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Kurt Laurits Broberg Nielsen.