Steen Sisseck Thordsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. aug. 1984 (40 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SKRINGSTRUP VOGNMANDSFORRETNING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.621' DKK BATTERI HOLDING ApS (2023-24) |
Største underskud: | -1.620' DKK GO-CRAZY ApS (Nu: JJS Ejendomme ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 43.383' DKK BATTERI HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 52.457' DKK THORDSEN UDLEJNING ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos THORDSEN ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af THORDSEN ApS (37 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1984 hos SKRINGSTRUP VOGNMANDSFORRETNING ApS (tidligere OPTIDAN ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Steen Sisseck Thordsen i 8 år 9 måneder, før stoppet d. 22. juni 1993.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 som viste et overskud på 221' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. februar 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BATTERI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
THORDSEN ApS
Via BATTERI HOLDING ApS -
THORDSEN UDLEJNING ApS
Via BATTERI HOLDING ApS -
JJS Ejendomme ApS
Via BATTERI HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BATTERI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2006 -
JJS Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
GO-CRAZY ApS (Nu: JJS Ejendomme ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 28.08.2009
Registreringsdato: 28.08.2009 -
Steen Thordsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2008
Registreringsdato: 30.09.2008 -
THORDSEN UDLEJNING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2008
Registreringsdato: 30.06.2008
Blå bog (fortsat)
Steen har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.06.2012 - 30.06.2023
Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.03.1987 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.06.2012 - 30.06.2017
Reel ejer
01.07.2017 - 30.06.2018
Reel ejer
01.07.2018 - 30.06.2020
Reel ejer
01.07.2020 - 30.06.2023
Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
28.08.2009 - 31.12.2018
Direktør
28.08.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2019 - 30.06.2020
Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
01.03.2005 - 30.09.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Steen Sisseck Thordsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BATTERI HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 43.383' DKK. Gennem holdingselskabet BATTERI HOLDING ApS har Steen derfor også andele i THORDSEN ApS (20-24.99%), THORDSEN UDLEJNING ApS (50-66.65%) samt JJS Ejendomme ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Steen Sisseck Thordsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor BATTERI HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 9.621' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor GO-CRAZY ApS (Nu: JJS Ejendomme ApS) kunne fremvise et underskud på 1.620' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 9.621' DKK (BATTERI HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 43.383' DKK (BATTERI HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 4.407' DKK (GO-CRAZY ApS (Nu: JJS Ejendomme ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Jacob Koshaba Skovgård Thordsen.