Søren Nymark
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 2016 (8 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nymark-Byg (Ejer) |
Største overskud: | 296' DKK Nymark-Byg ApS (2018) |
Største underskud: | -253' DKK Nymark-Byg ApS (2022) |
Største egenkapital: | 646' DKK Nymark Holding, Brønderslev ApS (2021) |
Største gæld: | 2.664' DKK Nymark Holding, Brønderslev ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Nymark-Byg ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af Nymark-Byg ApS (6 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2016 ved Nymark-Byg i hvervet som Ejer. Søren Nymark købte virksomheden Nymark-Byg den 10. april 2016. Søren der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Søren i 1 måned, før fratrædelsen den 8. juni 2016.
Virksomheden opererede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 8. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nymark Holding, Brønderslev ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Nymark-Byg ApS
Via Nymark Holding, Brønderslev ApS -
Maskinudlejning Nord ApS
Via Nymark Holding, Brønderslev ApS
Direktørposter (3)
-
Maskinudlejning Nord ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2019 -
Nymark Holding, Brønderslev ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2019 -
Nymark-Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2018
Tidslinje (8)
-
Maskinudlejning Nord ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.04.2019
Registreringsdato: 29.04.2019 -
Nymark-Byg ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.03.2019
Registreringsdato: 18.03.2019 -
Nymark Holding, Brønderslev ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.03.2019
Registreringsdato: 18.03.2019
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
29.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.01.2018 - 18.03.2019
Direktør og Reel ejer
18.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
10.04.2016 - 08.06.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Søren Nymark er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nymark Holding, Brønderslev ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 408' DKK. Gennem sit holdingselskab Nymark Holding, Brønderslev ApS har Søren dermed også andele i Nymark-Byg ApS (100%) og Maskinudlejning Nord ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Søren Nymark, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Nymark-Byg ApS landede et overskud på 296' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Nymark-Byg ApS landede et underskud på 253' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 111' DKK (Nymark-Byg ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 54' DKK (Nymark Holding, Brønderslev ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 408' DKK (Nymark Holding, Brønderslev ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 68' DKK (Maskinudlejning Nord ApS).