Finn Drejer Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 1987 (36 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RIT NR. 35 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 62' DKK DANISH BOARD OF DISTRICT HEATING (2016) |
Største underskud: | -393' DKK DANISH BOARD OF DISTRICT HEATING (2014) |
Største egenkapital: | 1.290' DKK DANISH BOARD OF DISTRICT HEATING (2014) |
Største gæld: | 1.803' DKK DANISH BOARD OF DISTRICT HEATING (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DT & M ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GEC INTERNATIONAL A/S (5 år 9 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1987 i RIT NR. 35 ApS (tidligere IAI INVEST 1987 ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Finn Drejer Christensen i 5 år 1 måned, inden stoppet d. 8. februar 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. juli 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DT & M Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DT & M ApS
Via DT & M Holding ApS
Direktørposter (2)
-
DT & M Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2022 -
DT & M ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
DT & M Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.03.2022
Registreringsdato: 22.03.2022 -
DT & M ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.03.2022
Registreringsdato: 22.03.2022 -
DT & M Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.03.2022
Registreringsdato: 22.03.2022
Blå bog (fortsat)
Finn har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
22.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
11.01.2021 - 24.08.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.03.2003 - 17.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2001 - 22.03.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Drejer Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DT & M Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -6' DKK. Igennem sit holdingselskab DT & M Holding ApS har Finn dermed også ejerandele i DT & M ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Finn Drejer Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor DT & M ApS fremviste et overskud på 45' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor DT & M ApS fremviste et underskud på 86' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 45' DKK (DT & M ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6' DKK (DT & M ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6' DKK (DT & M Holding ApS).