Jimmy Damgaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Conventus v/ Jimmy Damgaard (Ejer) |
Største overskud: | 3.201' DKK CONVENTUS A/S (2023) |
Største underskud: | -81' DKK Vipcom ApS (2020) |
Største egenkapital: | 5.493' DKK CONVENTUS A/S (2023) |
Største gæld: | 2.554' DKK CONVENTUS A/S (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos CONVENTUS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af CONVENTUS A/S (14 år 4 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2005 i Conventus v/ Jimmy Damgaard (tidligere Vipcom v/Jimmy Damgaard Petersen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jimmy Damgaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jimmy i 4 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JIMMY DAMGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CONVENTUS A/S
Via JIMMY DAMGAARD HOLDING ApS -
Vipcom ApS
Via JIMMY DAMGAARD HOLDING ApS -
Hancock Herning ApS
Via JIMMY DAMGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Vipcom ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2018 -
JIMMY DAMGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2014 -
Hancock Herning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
CONVENTUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Herning Fadøl ApS (Nu: Hancock Herning ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 25.11.2020
Registreringsdato: 25.11.2020 -
Vipcom ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.03.2018
Registreringsdato: 07.03.2018 -
JIMMY DAMGAARD HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.11.2014
Registreringsdato: 17.11.2014
Blå bog (fortsat)
Jimmy har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
07.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
17.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.04.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.06.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.11.2014 - 31.12.2017
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.12.2012 - 17.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Jimmy Damgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JIMMY DAMGAARD HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.575' DKK. Igennem sit holdingselskab JIMMY DAMGAARD HOLDING ApS har Jimmy dermed også ejerandele i CONVENTUS A/S (50-66.65%), Vipcom ApS (100%) & Hancock Herning ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Jimmy Damgaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CONVENTUS A/S fremviste et overskud på 3.201' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Vipcom ApS fremviste et underskud på 81' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.201' DKK (CONVENTUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 65' DKK (Vipcom ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.493' DKK (CONVENTUS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 35' DKK (Vipcom ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jimmy' netværk er Daniel Vennevold Damgaard.