Jesper Arenskov
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tcert v/Jesper Arenskov (Ejer) |
Største overskud: | 1.388' DKK Kukkerhuset IVS (Nu: Kukkerhuset ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -298' DKK Kukkerfoods ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 4.311' DKK Kukkerhuset IVS (Nu: Kukkerhuset ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 2.459' DKK IP-CONTRACTORS ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos IP-CONTRACTORS ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tcert v/Jesper Arenskov (19 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2005 i Tcert v/Jesper Arenskov som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jesper Arenskov og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jesper nu besiddet i 19 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden it-servicevirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tcert v/Jesper Arenskov
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Kukkerhuset ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
IP-CONTRACTORS ApS
Via Kukkerhuset ApS -
Kukker Ejendomme ApS
Via Kukkerhuset ApS
Direktørposter (3)
-
IP-CONTRACTORS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2016 -
Kukker Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020 -
Kukkerhuset ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Kukkerfoods ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2023
Registreringsdato: 23.10.2023 -
Kukkerfoods ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.10.2022
Registreringsdato: 12.10.2022 -
Kukkerfoods ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2022
Registreringsdato: 12.10.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.12.2019 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
27.03.2019 - 23.10.2023
Bestyrelsesmedlem
12.10.2022 - 23.10.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.11.2015 - 16.03.2016
Direktør
17.03.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jesper Arenskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kukkerhuset ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 4.311' DKK. Igennem sit holdingselskab Kukkerhuset ApS har Jesper dermed også ejerandele i IP-CONTRACTORS ApS (100%) & Kukker Ejendomme ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jesper Arenskov, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor Kukkerhuset IVS (Nu: Kukkerhuset ApS) fremviste et overskud på 1.388' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Kukkerfoods ApS fremviste et underskud på 298' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 750' DKK (IP-CONTRACTORS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 4.311' DKK (Kukkerhuset IVS (Nu: Kukkerhuset ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 274' DKK (Kukker Ejendomme ApS).